Жидков Виктор Олегович
Председатель правления
Московский кредитный банк (МКБ)
Директор департамента
Предыдущие места работы:
Национальная финансовая ассоциация СРО (НФА)
Член совета директоров
Бланк АКБ (ранее Веста Инвестиционный банк,VestaBank)
Председатель правления
Банк Петрокоммерц
Старший вице-президент
МДМ Банк
Начальник управления
Образование:
СПб ГУАП (Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения) - 1996
Российский экономический университет (РЭУ) им. Г.В. Плеханова - 2002
Академия Народного Хозяйства при Правительстве РФ - 2005
Содержание |
Биография
Родился 8 февраля 1972 г. в Вологде.
Образование
1996: СПб ГААП
В 1996 г. окончил Санкт-Петербургскую государственную академию аэрокосмического приборостроения (с 1997 г. - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения), специальность: конструирование и технология радиоэлектронных средств, присвоена квалификация радиоинженер-конструктор-технолог.
2002: РЭА им. Г.В. Плеханова
В 2002 г. окончил Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов РЭА им. Г.В. Плеханова (с 2010 г. - Российский экономический университет (РЭУ) им. Г.В. Плеханова), программа: Финансовое и банковское дело, дающая право на ведение профессиональной деятельности в сфере финансового и банковского дела
2005: АНХ при Правительстве РФ
В 2005 г. окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ (с 2010 г. - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)), специализация - управление финансами организации, присвоена дополнительная квалификация - мастер делового администрирования (MBA).
Карьера
1994: «Московский деловой мир»
В 1994 г. начал свою карьеру в области финансовых рынков в АКБ «Московский деловой мир» (ОАО).
С 4 января 2003 г. по 20.07.2006 г. - начальник Управления финансовых рынков АКБ «Московский деловой мир» (ОАО).
2006: Вице-президент КБ «Петрокоммерц»
С 24 июля 2006 г. по 8 октября 2006 г. - советник Президента ОАО КБ «Петрокоммерц».
С 9 октября 2006 г. по 16 марта 2008 г. - Вице-президент ОАО КБ «Петрокоммерц».
2008: Первый Вице-президент
С 17 марта 2008 г. по 21 августа 2009 г. - Первый Вице-президент ОАО КБ «Петрокоммерц».
2009: Председатель Правления ИБ «Веста»
С 10 сентября 2009 г. по 30 ноября 2009 г. - советник Председателя Правления по инвестиционной политике Инвестиционного Банка «Веста» (ООО).
С 1 декабря 2009 г. являлся Председателем Правления Инвестиционного Банка «Веста» (ООО), был переизбран 28 мая 2020 г., занимал должность до 16 января 2021 г.
С 1 марта 2010 г. - член Совета Инвестиционного Банка «Веста» (ООО).
2018: «Московский кредитный банк»
С 19 февраля 2018 г. по 29 декабря 2018 г. - советник Председателя Правления ПАО «Московский кредитный банк».
С 10 сентября 2019 г. - директор Департамента малого и среднего бизнеса ПАО «Московский кредитный банк» (совместительство).
2021: Назначение на должность председателя правления Национального расчетного депозитария
В конце апреля 2021 года стало известно о назначении Виктора Жидкова на должность председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу «Московская Биржа»). Соответствующее решение принял наблюдательный совет по итогам заседания.
К концу апреля 2021 года Виктор Жидков на протяжении 13 лет является членом совета директоров саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА), в последние годы входит в совет биржи.
Виктор – профессионал с почти тридцатилетним стажем работы на финансовом рынке, большим опытом управления финансовыми организациями, пониманием современных цифровых технологий. Наблюдательный совет НРД уверен, что Виктор успешно справится с реализацией стратегии НРД, – заявила Белла Златкис, заместитель председателя правления Сбербанка и председатель наблюдательного совета НРД. |
Помимо назначения Виктора Жидкова предправления НРД, наблюдательный совет принял еще несколько решений:
- председателем нового состава комиссии по назначениям и вознаграждениям наблюдательного совета НКО АО НРД утвержден независимый директор Илья Южанов;
- председателем нового состава комиссии по стратегии наблюдательного совета НКО АО НРД утвержден Пол Анне Бодар, член наблюдательного совета НКО АО НРД;
- председателем нового состава комиссии по бюджету наблюдательного совета НКО АО НРД утвержден Максим Лапин, финансовый директор ПАО «Московская Биржа»;
- председателем нового состава комиссии по аудиту наблюдательного совета НКО АО НРД утвержден независимый директор Пол Остлинг Джеймс;
- председателем нового состава комиссии по технической политике и развитию технологий наблюдательного совета НКО АО НРД утвержден Вадим Кулик, заместитель президента - председателя правления ВТБ.[1]
Семья
Женат, есть двое детей.