Содержание |
Биография
Образование
1994: Академия международного права
В 1994 г. окончил Академия международного права в Гааге (Нидерланды).
1995: МГУ им. М.В. Ломоносова
В 1995 г. окончил Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, специальность - правоведение, квалификация - юрист.
1997: Университет Эмори
В 1997 г. окончил Юридический факультет Университета Эмори (США).
2002: Кандидат юридических наук
В 2002 г. присуждена ученая степень - кандидат юридических наук Российский Государственный Институт Интеллектуальной Собственности (с 2001 г. Российская государственная академия интеллектуальной собственности).
Карьера
2005: Заместитель Председателя Правления «ДжиИ Мани Банк»
C 22 февраля 2005 г. по 20 августа 2007 г. - член Совета директоров, заместитель Председателя Правления, Директор юридического департамента и департамента комплаенс-контроля ЗАО «ДжиИ Мани Банк».
2008: Старший вице-президент «Ренессанс Капитал»
С 18 февраля 2008 г. по 17 августа 2010 г. - старший вице-президент, директор правового департамента, член Правления КБ «Ренессанс Капитал» (ООО).
2010: Заместитель Председателя Правления, Старший вице-президент
C 18 августа 2010 г. - заместитель Председателя Правления, Старший вице-президент, директор Правового департамента КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) (с 29 апреля 2013 г. КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)).
Отвечает за обеспечение юридического сопровождения текущей деятельности банка и его важных финансовых и инвестиционных проектов.